UCHWAŁA Nr XXV/229/05
UCHWAŁA Nr XXV/229/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 kwietnia 2005r.
W sprawie: zmian w składach Komisji Rady Gminy
Na podstawie art. 18a ust.1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z póżn.zm ./oraz .§ 17ust.1 Statutu Gminy Jeleśnia tekst jednolity uchwała nr XIX/236/2001 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2001r / Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 58 ,poz 1514 z dnia 17.08.2001r. z póżn.zm/ oraz w zw. z Uchwałą Nr XXV /225/ 05 Rady Gminy Jeleśni z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu
Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następujących zmian w składach Komisji Rady Gminy: wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu przez Radnego mgr Jana Krzyżowskiego.
Odwołuje się ze składu Komisji:
1. Komisja Oświaty i Kultury :
Radnego mgr Jana Krzyżowskiego
2. Komisja Komunikacji i Łączności
Radnego mgr Jana Krzyżowskiego
3. Komisja Kultury Fizycznej, Turystyki, Handlu i Rzemiosła
Radnego mgr Jana Krzyżowskiego
4. Komisji Gospodarczo Finansowej
Radnego mgr Jana Krzyżowskiego
§ 2.
Powołuje się na Przewodniczącego Komisja Kultury Fizycznej, Turystyki, Handlu
i Rzemiosła Radnego Stanisława Kamińskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje o publikacji dokumentu
Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
---|---|---|---|
Krystyna Plucińska | 2005-06-09 12:52:28 (Arkadiusz Olberek) |
2005-11-14 09:14:28 (Arkadiusz Olberek) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
Data | Osoba | Operacja |
---|---|---|
2005-11-14 09:14:28 | Arkadiusz Olberek | zmiana danych |
2005-06-09 12:52:30 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego |