U C H W A Ł A XXII/211/05
U C H W A Ł A XXII/211/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie : Zmiany Przewodniczącego Komisji Komisja Komunikacji i Łączności
Rady Gminy
Działając w oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z póżn.zm./ oraz § 17 ust.8 Statutu Gminy Jeleśnia ( tekst jednolity uchwała nr XIX/236/2001 Rady Gminy z dnia 29.06.2001r. Dz.Urz. Woj.Śląskiego nr 58,poz.1514 z póżn.zm)
Rada Gminy Jeleśnia
u c h w a l a co następuje :
§ 1.
1.Odwołuje się z Przewodniczącego Komisji :Komisja Komunikacji i Łączności Radnego Jana Pindla
2.Powołuje się na Przewodniczącego Komisja Komunikacji i Łączności Radnego Andrzeja Michulca
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje o publikacji dokumentu
Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
---|---|---|---|
Krystyna Plucińska | 2005-03-17 10:58:04 (Arkadiusz Olberek) |
2005-03-17 10:58:04 (Arkadiusz Olberek) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
Data | Osoba | Operacja |
---|---|---|
2005-03-17 10:58:05 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego |