UCHWAŁA Nr XIX/173/04
U C H W A Ł A Nr XIX/173/04
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 8 października 2004r.
w sprawie : Powołania Przewodniczących Komisji Rady Gminy
Działając w oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z póżn.zm./ oraz § 17 ust.8 Statutu Gminy Jeleśnia ( tekst jednolity uchwała nr XIX/236/2001 Rady Gminy z dnia 29.06.2001r. Dz.Urz. Woj.Śląskiego nr 58,poz.1514 z póżn.zm) oraz w zw. z Uchwałą
Nr XVI/144/04 Rady Gminy Jeleśni z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w statucie Gminy Jeleśnia
Rada Gminy Jeleśnia
u c h w a l a co następuje :
§ 1.
Powołuje się Przewodniczących Komisji Rady Gminy:
1. Na Przewodniczącego Komisji Oświaty ,Kultury
- Radnego Andrzeja Prochownika
2. Na Przewodniczącego Komisji Komunikacji i Łączności
– Radnego Jana Pindla
3. Na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa ,Leśnictwa i Ochrony Środowiska
– Radnego Stanisława Niewdanę
4. Na Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki, Handlu i Rzemiosła
– Radnego mgr Jana Krzyżowskiego
§ 2 .
1. Odwołuje się na własną prośbę z funkcji :Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej
– Radnego Andrzeja Prochownika
2. Powołuje się na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej
– Radnego Jana Mizię
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje o publikacji dokumentu
Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
---|---|---|---|
Krystyna Plucińska | 2004-10-27 12:27:52 (Arkadiusz Olberek) |
2004-10-27 12:27:52 (Arkadiusz Olberek) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
Data | Osoba | Operacja |
---|---|---|
2004-10-27 12:27:52 | Arkadiusz Olberek | dodanie nowego |